من هو رئيس نادي النصر السعودي المالك الحالي والتي تعتبر من أبرز وأشهر فرق كرة القدم في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست عام 1955، حيث أسس مؤسس عائلة الجبعة حسين وزيد الفريق ليكون واجهة كرة قدم للمملكة . المملكة العربية السعودية، ومع مرور الوقت، قاد النادي مجموعة كبيرة من الأسماء اللامعة، والتي سنستشهد بها من خلال موقع ويب عربي الإخباري، بالإضافة إلى ذكر أبرز التصريحات عن الرئيس الحالي للمملكة العربية السعودية الأخبري. فريق النصر.
من هو رئيس نادي النصر السعودي المالك الحالي
الرئيس الحالي لنادي النصر السعودي الشيخ مصلي معمر الذي يعتبر من أبرز الأسماء وأكثرها تميزاً في التخصص الرياضي للمملكة العربية السعودية، حيث تم تعيينه في وقت مبكر من حياته في مجموعة واسعة من التعيينات المتميزة، منها رئاسة دوري المحترفين السعودي وتعيين نائب رئيس مجلس الإدارة واللجنة العامة للترفيه وتعيينات مهمة أخرى.
السيرة الذاتية معاملي معمر
نذكر بعض الحقائق المتعلقة بسيرة موصلي المعمر، وهي
الاسم الكامل موصلي بن مهدي المعمر.
اسم الأب مهدي المعمر.
تاريخ الميلاد مواليد يناير 1976.
مكان الميلاد محافظة الثر، منطقة نجران، المملكة العربية السعودية.
العمر يبلغ من العمر 46 سنة.
الجنسية سعودي الجنسية.
الدين والمعتقد تبني الدين الإسلامي.
الحالة الاجتماعية متزوج.
المؤهلات الأكاديمية درجة البكالوريوس في الإدارة المالية، ودرجة الماجستير في الإدارة الرياضية والتسويق، ودرجة الماجستير في قانون الرياضة، وشهادة برنامج القيادة التنفيذية.
ألما ماتر جامعة الملك فهد للبتروكيماويات، جامعة مانشستر متروبوليتان البريطانية، معهد مدريد العالي للقانون، جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية.
اللغة الأم العربية.
اللغات الثانوية الإنجليزية، الإسبانية.
المنصب الحالي رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي.
قائمة رؤساء نادي النصر السعودي
نذكر مجموعة من رؤساء نادي النصر بالمملكة العربية السعودية، منذ إنشائه عام 1955 حتى 2024، ونرفقهم بالأسطر التالية
الرئيس زيد بن مطلق الجبع | 1955-1956 |
الرئيس احمد عبدالله (البربري) | 1956-1960 |
رئيس الجمهورية محمد سعد الوهيبي | 1960 |
الرئيس محمد احمد العديني | 1960-1961 |
الرئيس عبد الرحمن بن سعود | 1960-1969 |
الرئيس سلطان بن سعود | 1969-1975 |
الرئيس عبد الرحمن بن سعود | 1975-1997 |
الرئيس فيصل بن عبد الرحمن بن سعود | 1997-2000 |
الرئيس عبد الرحمن بن سعود | 2000 – 29 يوليو 2004 |
الرئيس ممدوح بن عبد الرحمن بن سعود | 2005-2006 |
الرئيس فيصل بن عبد الرحمن بن سعود | 2006-2009 |
الرئيس فيصل بن تركي (كحيلان) | 2009-1 يناير 2018 |
الرئيس سلمان المالك (مسمى) | 1 يناير 2018-15 مارس 2018 |
الرئيس سعود السويلم (معين) | 15 مارس 2018 13 يوليو 2019 |
رئيس الجمهورية صفوان السويكت | 13 يوليو 2019-21 مارس 2024 |
الرئيس موصلي المعمر | 1 أبريل 2024 حتى الآن |
مسلية على تويتر
ويمكن متابعة حساب المشرف العام على نادي النصر بالمملكة، مصلي المعمر، مباشرة عبر تطبيق تويتر، حيث يشارك التحديثات والمعلومات المتعلقة بفريق النصر وأبرز الإعلانات الجديدة. . كما يشرح معلومات نجوم الفريق والعقود الجديدة والتعليقات الأخرى المتعلقة بملعب كرة القدم بالعاصمة. المملكة العربية السعودية.
هنا انتهى مقالنا اليوم والذي كان بعنوان من هو رئيس نادي النصر السعودي المالك الحالي وقد ذكرنا فيه كل المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع من جميع الجوانب. موقع تارانيم الإخباري يتمنى لكم التوفيق في كل شيء.